Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-16 tilføjes Vedtægter: 2024-06-16 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, st., 1165 København K (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 33, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 33, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 33, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 33, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgsholtvej 146, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Hjemmeside: www.vrlimitless.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@vrlimitless.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: Jeppe Zoffmann Holding ApS, Ove Kjærskov Nielsen (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-28 fjernes Legale ejere: Jeppe Zoffmann Holding ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Zoffmann Nielsen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgsholtvej 146, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-11-24 tilføjes Direktion: Jeppe Zoffmann Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive forlystelse og sælge oplevelser med Virtual Reality udstyr. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-24 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Hovedbranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Legale ejere: Jeppe Zoffmann Holding ApS, VOHNSEN HOLDINGS ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-11-24 tilføjes Navne: Limitless Reality ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Reelle ejere: Asbjørn Stemann Vohnsen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Stiftere: VOHNSEN HOLDINGS ApS, Jeppe Zoffmann Holding ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Vedtægter: 2016-11-24 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)