Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Binavne | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsform | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FERTIN PHARMA A/S. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2019-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: NordicCan A/S. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2019-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NCP NextGen A/S. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Henrik Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Peter Halling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Michael Henrik Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Peter Halling (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 tilføjes Binavne: Claudio BidCo A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 tilføjes Legale ejere: Vectura Fertin Pharma Inc (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: Claudio HoldCo A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-03-24 tilføjes Navne: Claudio HoldCo A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Navne: Claudio BidCo A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 tilføjes Vedtægter: 2023-03-24 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-09-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Halling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-09-15 fjernes Bestyrelse: Rikke Kjær Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt anden virskomhed, der efter bestyrelsens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-01 tilføjes Direktion: Peter Halling (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-08-01 fjernes Direktion: Søren Birn (direktør) (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Kirkegaard Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Werner (formand) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 9.729.190,00 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 fjernes Bestyrelse: Nikhilesh Singh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dandyvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: chla@fertin.com (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-17 tilføjes Bestyrelse: Nikhilesh Singh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-01-17 fjernes Bestyrelse: Peter Veldman (formand) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Veldman (formand) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-17 tilføjes Direktion: Søren Birn (direktør) (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2017-01-17 fjernes Direktion: Lars Adam Ludvig Larsson (direktør) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-16 fjernes Direktion: Peter Veldman (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at udøve management-services (ii) at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt (iii) anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 8.883.640,00 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: Claudio BidCo A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-01-15 fjernes Navne: Claudio BidCo ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Peter Veldman (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-01 fjernes Direktion: Nils Thomas Weincke (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-11-24 tilføjes Direktion: Nils Thomas Weincke (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at udøve managementservices (ii) at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt (iii) anden virksomhed, der efter direktionens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-24 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Legale ejere: Claudio HoldCo A/S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2016-11-24 tilføjes Navne: Claudio BidCo ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-11-24 tilføjes Stiftere: Claudio HoldCo A/S (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-24 tilføjes Vedtægter: 2016-11-24 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)