Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rikke Daugaard Thiel | 24.11.2016 | 28.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
dewelloop ApS (CVR 43169033) | UNDERKONKURS | 20.04.2022 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Konsulent Stewie ApS (CVR 38207482) | OPLØSTEFTERKONKURS | 24.11.2016 | 09.12.2022 | 100,00% | 100,00% |