Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Silkeborg Sydbyen ApS. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Eg Damgaards Vej 50, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-21 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: Selskabet af 09.06.2022 A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Navne: JSK Sydbyen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Stiftere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-12-24 Statstidende Dekret
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 09.06.2022 A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: SØREN HØGH INVEST A/S, J.F.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: Selskabet af 09.06.2022 A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 09.06.2022 A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2020-10-31)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-23 tilføjes Legale ejere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2020-10-31)
Den 2017-06-23 fjernes Legale ejere: KH HOLDING, HERNING ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-22 fjernes Legale ejere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: JFP Investment A/S, KH HOLDING, HERNING ApS, SØREN HØGH INVEST A/S, J.F.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-11-30 fjernes Legale ejere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-11-21 tilføjes Legale ejere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Eg Damgaards Vej 50, 7400 Herning (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve og besidde kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-21 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Navne: JSK Sydbyen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Friis Kühlwein Poulsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Stiftere: JFP Investment A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)