Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 19.03.2021 | 15.04.2021 | direktør |
Peder Østergaard | 19.03.2021 | 15.04.2021 | direktør |
Kenneth Biirsdahl | 19.03.2021 | 15.04.2021 | direktør |
Thomas Bertelsen | 19.03.2021 | 15.04.2021 | direktør |
René Birch | 16.11.2016 | 15.04.2021 | direktør |
Poul Konrad Beck | 16.11.2016 | 19.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Østergaard | 11.01.2021 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Biirsdahl | 11.01.2021 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bertelsen | 11.01.2021 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 11.01.2021 | 19.03.2021 | formand |
René Birch | 16.11.2016 | 19.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Konrad Beck | 16.11.2016 | 11.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kristiansen | 16.11.2016 | 11.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Elmegaard Mortensen | 16.11.2016 | 11.01.2021 | formand |