Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystparken 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-18 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: FLEMMING LUND HOLDING, THISTED ApS, JENS BIDSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Navne: Bidstruplund ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Reelle ejere: Jens Bidstrup, Flemming Hansen Lund (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Stiftere: JENS BIDSTRUP HOLDING ApS, FLEMMING LUND HOLDING, THISTED ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Jens Bidstrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystparken 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Jens Bidstrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2016-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og formuepleje, og anden dermed efter direktionens skøn beslægtede områder. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-18 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Legale ejere: FLEMMING LUND HOLDING, THISTED ApS, JENS BIDSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Navne: Bidstruplund ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Bidstrup, Flemming Hansen Lund (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Stiftere: JENS BIDSTRUP HOLDING ApS, FLEMMING LUND HOLDING, THISTED ApS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-30)