Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bøg Jørgensen | 13.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Nyeng Christiansen | 23.11.2016 | 13.12.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Irene Bøg Jørgensen | 13.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
David Braae Holm | 13.12.2016 | formand |
Henrik Bonde Jacobsen | 23.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bøg Jørgensen | 23.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Braae Holm | 24.11.2016 | 12.12.2016 | næstformand |
Niels Christian Leth Nielsen | 23.11.2016 | 13.12.2016 | formand |
David Braae Holm | 23.11.2016 | 23.11.2016 | bestyrelsesmedlem |