Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 17, kl., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Mira Maria Dorthé (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Mira Maria Dorthé (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 17, kl., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 3., 1620 København V (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 67.936,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 3., 1620 København V (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2018-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 21, 1., 1256 København K (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-12-13 tilføjes Legale ejere: Cinnamon Club ApS, Paper Mache ApS, Coffee Stain Holding AB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-12 fjernes Legale ejere: Cinnamon Club ApS, Paper Mache ApS (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 21, 1., 1256 København K (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 34, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 34, 5. th., 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Mira Maria Dorthé (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2016-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge computerspil. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-21 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Legale ejere: Cinnamon Club ApS, Paper Mache ApS (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-11-21 tilføjes Navne: Other Tales Interactive ApS (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Reelle ejere: Mira Maria Dorthé, Tanja Lind Tankred (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Stiftere: Paper Mache ApS, Cinnamon Club ApS (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-23)