Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MT Service og Udlejning ApS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2022-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-14 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: mt.service@outlook.dk (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Navne: MT. Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Stiftere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-25 Statstidende Dekret
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Miguel Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestykket 20, 2450 København SV (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mt.service@outlook.dk (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestykket 20, 2450 København SV (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2016-11-14 tilføjes Direktion: Miguel Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-11-14 tilføjes Formål: selskabets formål er, at eje anperter i datterselskaber og fungere som et holdingselskab. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-14 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Legale ejere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Navne: MT. Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Reelle ejere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Stiftere: Miguel Thomsen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-11-14 tilføjes Vedtægter: 2016-11-14 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)