Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Quorp's Busser ApS. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenvej 15, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenvej 15, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenvej 15, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2016-11-22 tilføjes Direktion: Brian Steffens Kock (direktør) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab ved at eje kapitalandele i andre selskaber samt finansiering og kapitalanbringelse samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-22 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Legale ejere: Brian Steffens Kock (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-11-22 tilføjes Navne: Brian Kock Holding ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Reelle ejere: Brian Steffens Kock (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Stiftere: Brian Steffens Kock (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-22)