Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Hjemmeside | Navne | Vedtægter | Dekret | ||||
xbrl | Kapital | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-26 fjernes Direktion: Zander Lauritzen Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhegnet 7, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøjvej 17, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Binavne: Shake&Co ApS, BarGear ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Hjemmeside: www.Scandicbar.eu (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-10 tilføjes Navne: Selskabet af 09-11-2016 ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-09 fjernes Navne: Scandic Bar ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-10 tilføjes Vedtægter: 2024-07-10 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-30 Statstidende Dekret
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøjvej 17, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 66, 2300 København S (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Hjemmeside: www.Scandicbar.eu (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-10-18 fjernes Hjemmeside: www.zlh.dk (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-09-09 tilføjes Binavne: Shake&Co ApS, BarGear ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-09-08 fjernes Binavne: Z Consulting IVS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Navne: Scandic Bar ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-09-07 fjernes Navne: Zevent IVS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 66, 2300 København S (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 5. 49., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-13 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 5. 49., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2019-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Øsby Nedergade 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øsby Nedergade 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 194, 2. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 194, 2. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Øsby Nedergade 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-17 tilføjes Hjemmeside: www.zlh.dk (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øsby Nedergade 33, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulkendrupvej 31, 5450 Otterup (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulkendrupvej 31, 5450 Otterup (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-09 tilføjes Binavne: Z Consulting IVS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Direktion: Zander Lauritzen Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af bar og eventydelser (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-09 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@zlh.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Legale ejere: Shit Happens ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Navne: Zevent IVS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Reelle ejere: Zander Lauritzen Hansen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Stiftere: Shit Happens ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-01)