Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Bjørn Merland | 01.01.2017 | 11.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Gry Lykke Merland | 12.12.2016 | 30.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Lars Bjørn Merland | 22.11.2016 | 11.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Nexis Media ApS (CVR 38224050) | NORMAL | 28.11.2016 | 31.12.2017 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |