Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Legale ejere: Travelheart Sun A/S (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Legale ejere: ÅC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Gantzel Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Fredberg Søndergaard (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 36, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-03 tilføjes Binavne: Airnavia A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Navne: Suncharter A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-02 fjernes Navne: Selskabet af 21. november 2016 A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Vedtægter: 2017-01-03 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2016-11-21 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Fredberg Søndergaard (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Bjarke Skeltved Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed, formidle køb og salg af rejser af enhver art samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-21 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Legale ejere: ÅC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2016-11-21 tilføjes Navne: Selskabet af 21. november 2016 A/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-21 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Skeltved Hansen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Stiftere: ÅC HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-21)