Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævehøjvej 36, st. 1207., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rævehøjvej 36, 1. 413., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 tilføjes Binavne: VIEW-IT ApS, PREVIEW ApS, PREV!EW ApS, BAST!AN ApS, A V!EW ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Binavne: VIEW-IT IVS, PREVIEW IVS, PREV!EW IVS, BAST!AN IVS, A V!EW IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Navne: V!ew ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-05 fjernes Navne: V!ew IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævehøjvej 36, 1. 413., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Søvej 13, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-02 tilføjes Hjemmeside: v1ew.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bastian@v1ew.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.001,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-19 fjernes Legale ejere: Lis Jensen Schmidt (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-04-28 tilføjes Bestyrelse: Lis Jensen Schmidt (suppleant) (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-04-28 tilføjes Direktion: Lis Jensen Schmidt (suppleant) (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-04-27 fjernes Direktion: Lis Jensen Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-04-27 tilføjes Legale ejere: Bastian Schmidt Jørgensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-04-27 tilføjes Reelle ejere: Bastian Schmidt Jørgensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Søvej 13, 6430 Nordborg (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2016-11-20 tilføjes Binavne: VIEW-IT IVS, PREVIEW IVS, PREV!EW IVS, BAST!AN IVS, A V!EW IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-11-20 tilføjes Direktion: Lis Jensen Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2016-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af hjemmesider, IT-support og fotografering, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-20 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Legale ejere: Lis Jensen Schmidt (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-11-20 tilføjes Navne: V!ew IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Stiftere: Lis Jensen Schmidt (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 tilføjes Vedtægter: 2016-11-20 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-21)