Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: EPC - Laser ApS. (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: eloisa_damgaard@pipilotta.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: ESAH Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 Statstidende Dekret
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Eloisa Pipilotta Damgaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 66, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: eloisa_damgaard@pipilotta.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 66, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 178, 4. th., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-09-08 tilføjes Reelle ejere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 178, 4. th., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Eloisa Pipilotta Damgaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med besiddelse af kapitalandele samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: ESAH Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Stiftere: Eloisa Pipilotta Damgaard (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)