Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 26, 1150 København K (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-19 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Legale ejere: Mustafa Fusil (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Navne: Fusil Crew ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Stiftere: Mustafa Fusil (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Mustafa Fusil (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 26, 1150 København K (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Direktion: Mustafa Fusil (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikar- og serviceudlejning, konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-19 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Legale ejere: Mustafa Fusil (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Navne: Fusil Crew ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Stiftere: Mustafa Fusil (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-19 tilføjes Vedtægter: 2016-11-19 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)