Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Højgaard Lilja | 04.08.2017 | 01.09.2017 | adm. dir |
Frederik Hastrup-Johansson | 17.11.2016 | 04.08.2017 | adm. dir |
Kristian Højgaard Lilja | 17.11.2016 | 03.08.2017 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Højgaard Lilja | 17.11.2016 | 03.08.2017 | suppleant |