Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S OBTON SOLENERGI NOHRA. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: OBTON SOLENERGI NOHRA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2017-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tengedal Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tengedal 20, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Bak Carstens (formand) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Direktion: Niels Erik Carstens (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-30 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: Tengedal Holding II ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Navne: Tengedal Holding ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Ane Lise Bak Carstens, Niels Peter Bak Carstens, Niels Erik Carstens (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-30 tilføjes Reelle ejere: Ane Lise Bak Carstens, Niels Peter Bak Carstens, Niels Erik Carstens (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: Tengedal Holding II ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-28 fjernes Legale ejere: Niels Erik Carstens (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tengedal 20, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Bak Carstens (formand) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Niels Erik Carstens (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og investering i værdipapirer eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-11-30 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: Niels Erik Carstens (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: Tengedal Holding ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i fællesskab med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-13)