Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Moses Malone Isazi (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Navne: Byg 12 ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Moses Malone Isazi (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Stiftere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-06-26 Statstidende Dekret
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-27)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Moses Malone Isazi (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Robdrup Byvej 14, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: lundentotalbyg@gmail.com (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Moses Malone Isazi (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Jakob Asger Bøving Lunden (direktør) (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Moses Malone Isazi (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Lunden Holding ApS (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: Byg 12 ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-12-17 fjernes Navne: Lunden Totalbyg ApS (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Moses Malone Isazi (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Lunden Holding ApS (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-08-05 fjernes Legale ejere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robdrup Byvej 14, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2017-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gelbrovej 22, 8870 Langå (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: lundentotalbyg@gmail.com (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gelbrovej 22, 8870 Langå (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Jakob Asger Bøving Lunden (direktør) (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og byggevirksomhed, køb og salg af fast ejendom samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: Lunden Totalbyg ApS (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Reelle ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Stiftere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)