Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-08 tilføjes Binavne: Djurs Festudlejning ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 tilføjes Vedtægter: 2024-04-04 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Byg 12 ApS. (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Isolering Østjylland ApS. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Øst Byg ApS. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-27 tilføjes Navne: Udlejning Djursland ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-26 fjernes Navne: Lunden Holding ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-27 tilføjes Vedtægter: 2024-03-27 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-03 tilføjes Legale ejere: Jakob Asger Bøving Lunden, Tim Rold Bøving Lunden, Mikkel Rold Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-03 tilføjes Reelle ejere: Jakob Asger Bøving Lunden, Tim Rold Bøving Lunden, Mikkel Rold Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-02 fjernes Reelle ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-05-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-04-26 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-26 tilføjes Direktion: Jakob Asger Bøving Lunden (direktør) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Jakob Asger Bøving Lunden (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber samt udøve virksomhed med handel og service samt investering i ejendomme dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-26 tilføjes Vedtægter: 2022-04-26 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 17, 8585 Glesborg (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2021-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Robdrup Byvej 14, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2021-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: lundenmontageaps@gmail.com (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robdrup Byvej 14, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2018-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gelbrovej 22, 8870 Langå (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-08-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-08-05 fjernes Legale ejere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-08-06 tilføjes Navne: Lunden Holding ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2018-08-05 fjernes Navne: Lunden Huse ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gelbrovej 22, 8870 Langå (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Jakob Asger Bøving Lunden (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2016-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og byggevirksomhed, køb og salg af fast ejendom samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: Lunden Huse ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-16 tilføjes Reelle ejere: Jakob Asger Bøving Lunden (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Stiftere: Lunden Holding IVS (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)