Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenvadvej 24, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Hjemmeside: www.freelanceentreprenoeren.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: Info@freelanceentreprenoeren.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Danni Busk Gregersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Navne: FE Entreprenør IVS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Danni Busk Gregersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Stiftere: DG Holding IVS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Danni Busk Gregersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-09-28 tilføjes Navne: FE Entreprenør IVS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-09-27 fjernes Navne: Freelance Entreprenøren IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-08-10 tilføjes Legale ejere: Danni Busk Gregersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-08-10 fjernes Legale ejere: DG Holding IVS (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: Freelance Entreprenøren IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-03-29 fjernes Navne: FE Entreprenør IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@freelanceentreprenoeren.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-12-30 fjernes Kontaktoplysninger: dgservice@dgservice.dk (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-30 tilføjes Navne: FE Entreprenør IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-12-29 fjernes Navne: Freelance Entreprenøren IVS (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-30 tilføjes Vedtægter: 2018-12-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenvadvej 24, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Danni Busk Gregersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med vikararbejde inden for byggebranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Hjemmeside: www.freelanceentreprenoeren.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000,00 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: dgservice@dgservice.dk (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: DG Holding IVS (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: Freelance Entreprenøren IVS (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2016-11-16 tilføjes Reelle ejere: Danni Busk Gregersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Stiftere: DG Holding IVS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)