Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet N af 15. december 2021. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet O af 15. december 2021. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet P af 15. december 2021. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet S af 15. december 2021. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet T af 15. december 2021. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-10 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Nordstern Ejendomsudvikling ApS, JPN A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Navne: Aktieselskabet TP af 15. december 2021 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Stiftere: REKA KL Holding A/S, Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Direktion: Jesper Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Aktieselskabet TP af 15. december 2021 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-14 fjernes Navne: Teglholmen Pier A/S (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Legale ejere: JPN A/S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-09-10 fjernes Legale ejere: REKA KL Holding A/S (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-10 fjernes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-11-10 tilføjes Direktion: Jesper Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og udleje ejendomme med henblik på efterfølgende videresalg (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-10 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: REKA KL Holding A/S, Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-11-10 tilføjes Navne: Teglholmen Pier A/S (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2016-11-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kristensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Stiftere: REKA KL Holding A/S, Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-11-10 tilføjes Vedtægter: 2016-11-10 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2016-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)