Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydeagervej 18, 5750 Ringe (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: ringetorvet@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Legale ejere: Villy Holding ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Navne: Torvecafeen Ringe ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Reelle ejere: Lars Skov Broholm (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Stiftere: Villy Holding ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-15 Statstidende Dekret
Den 2022-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Lars Skov Broholm (direktør) (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydeagervej 18, 5750 Ringe (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ringetorvet@gmail.com (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2017-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: berit.irma@gmail.com (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-22)
Den 2016-11-03 tilføjes Direktion: Lars Skov Broholm (direktør) (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2016-11-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formå er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: berit.irma@gmail.com (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-11-03 tilføjes Legale ejere: Villy Holding ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Navne: Torvecafeen Ringe ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Skov Broholm (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Stiftere: Villy Holding ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-11-03 tilføjes Vedtægter: 2016-11-03 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)