Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Direktion: Børge Renny Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Legale ejere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Navne: DR Holding 2016 ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Reelle ejere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Stiftere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Børge Renny Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: DR Holding 2016 ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Børge Renny Madsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)