Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Binavne | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: TMT GLOBAL IVS. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: catalin.stefan.ionita@gmail.com (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Stefan Catalin Ionita (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Navne: sm total ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Catalin Ionita (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Stiftere: LEXCO Law Offices DK ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-10 Statstidende Dekret
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Stefan Catalin Ionita (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rengøring service, køb og sælg af personler biler, samt engroshandel med auto reserver deler (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-09-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-08-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 tilføjes Bibranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2018-04-25 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2018-04-24 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-16 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-25 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-24 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at direkte eller indirekte at udføre distribution, cafe forretninger, rengøring, flytte og forretnings aktiviteter national der anses for og godkendt af bestyrelsen og direktionen, er relateret hertil. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: catalin.stefan.ionita@gmail.com (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Stefan Catalin Ionita (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-02 fjernes Legale ejere: Roger Gabriel Benites, LEXCO INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Stefan Catalin Ionita (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-02 fjernes Reelle ejere: Roger Gabriel Benites (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2018-04-15 fjernes Binavne: Bright Quest Global ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-09 tilføjes Navne: sm total ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-04-08 fjernes Navne: Inka Investments ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-02 tilføjes Direktion: Stefan Catalin Ionita (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2018-04-02 fjernes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Binavne: Bright Quest Global ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Legale ejere: Roger Gabriel Benites, LEXCO INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: Inka Investments ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-07 fjernes Navne: Hugo Motores ApS (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2017-08-08 tilføjes Reelle ejere: Roger Gabriel Benites (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Michael Ahrweiler (direktør) (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 6, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Direktion: Michael Ahrweiler (direktør) (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at udføre investeringsaktiviteter og forretningsaktiviteter i Udvikling, markedsføring og salg af mekaniske og elektroniske produkter især, men ikke udelukkende til transport eller miljømæssige formål; og andre relaterede formål bliver national eller international, der anses for og godkendt af bestyrelsen og direktionen, er relateret hertil. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: Hugo Motores ApS (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Stiftere: LEXCO Law Offices DK ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)