Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-10 tilføjes Binavne: Øbro Juletræer ApS, Sjælland Juletræer ApS, Jule3online.dk ApS, Hellerup Juletræer ApS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Binavne: Øbro Juletræer IVS, Sjælland Juletræer IVS, Jule3online.dk IVS, Hellerup Juletræer IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Navne: Thor & Partnere ApS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Navne: Thor & Partnere IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Vedtægter: 2021-10-10 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2017-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nudetjul ApS. (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 94, st. th., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 94, st. th., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-22 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2018-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-17 tilføjes Direktion: Konrad Floryan (direktør) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Direktion: Konrad Floryan (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-11-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 94, st. th., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-15 tilføjes Binavne: Øbro Juletræer IVS, Sjælland Juletræer IVS, Jule3online.dk IVS, Hellerup Juletræer IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Konrad Floryan (direktør) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Legale ejere: Konrad Floryan (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: Thor & Partnere IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2016-11-15 tilføjes Reelle ejere: Konrad Floryan (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2016-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Stiftere: Konrad Floryan (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)