Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Pennehavevej 22, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingevej 25, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Asad-Ullaha Akhtar (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingevej 25, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2016-11-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Binavne: aManCon Group ApS, This is a Test ApS, Asad ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Asad-Ullaha Akhtar (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor forretning og informationsteknologi samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: aManCon Holding IVS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: aManCon ApS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: aManCon Holding IVS (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-15)