Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Lykke Pedersen | 14.05.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus René Møller | 02.12.2016 | 14.05.2018 | adm. dir |
Casper Lykke Pedersen | 11.11.2016 | 02.12.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Lykke Pedersen | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Vejlsgaard | 14.05.2018 | formand |
Lars Thomassen | 02.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Lykke Pedersen | 02.12.2016 | 13.05.2018 | formand |