Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FYN DETAIL A/S. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Navne: Langeskov Brugsforening A.m.b.a (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-26 fjernes Navne: LANGESKOV BRUGSFORENING (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-27 tilføjes Vedtægter: 2023-04-27 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Rune Hejli Lomholt (suppleant) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Lindevang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Bestyrelse: Merete Lei Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-04-22 fjernes Bestyrelse: Lars Erik Gadegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-21 fjernes Bestyrelse: Henning Engstrøm (suppleant) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-03-26 tilføjes Bestyrelse: Simon Riishede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-26 fjernes Bestyrelse: Henning Kajberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-08-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Engstrøm (suppleant) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-08-03 fjernes Bestyrelse: Jane Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-02 fjernes Bestyrelse: Stefan Egebjerg Hinz (suppleant) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-03 tilføjes Vedtægter: 2020-08-03 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-08-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langeskov Centret 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langeskov Centret 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Bestyrelse: Stefan Egebjerg Hinz (suppleant) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-04-02 fjernes Bestyrelse: Palle Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Steffen Augustinus Friismose (suppleant) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Steffen Augustinus Friismose (suppleant) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Dina Nyholmgaard (suppleant) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 tilføjes Bestyrelse: Dina Nyholmgaard (suppleant) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-25 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lundsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-10 tilføjes Bestyrelse: Claus Dyrelund Johansen (formand) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-09-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingolf Præstekjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-09 fjernes Bestyrelse: Claus Dyrelund Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Bestyrelse: Bente Bisgaard Hill (suppleant) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-01 fjernes Bestyrelse: Charlotte Langeberg Andersen (suppleant) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-25 tilføjes Bestyrelse: Palle Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2015-03-25 fjernes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-23 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lundsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2014-05-23 fjernes Bestyrelse: Henning Kajberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2013-06-04 tilføjes Bestyrelse: Henning Kajberg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-04 fjernes Bestyrelse: Tina Kiholm-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Lindevang (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Bestyrelse: Tina Kiholm-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-11 fjernes Bestyrelse: Birgit Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lindevang (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Bestyrelse: Flemming Holton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-25 tilføjes Bestyrelse: Claus Dyrelund Johansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Bestyrelse: Ole Ejsing Olesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Formål: Foreningenss formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer COOP DANMARK A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disse Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Vedtægter: 2010-03-25 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-07 fjernes Bestyrelse: Aksel Holt Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-25 tilføjes Bestyrelse: Flemming Holton (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 fjernes Bestyrelse: Ann Trine Hedelund Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Cordt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langeskov Centret 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langeskov-Centret 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Bestyrelse: Ann Trine Hedelund Christensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Bestyrelse: Tove Margrethe Barløse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ingolf Præstekjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-05 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Ejsing Olesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Bestyrelse: Jan Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-19 tilføjes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-19 fjernes Bestyrelse: Marianne Pallisgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Bent Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Bestyrelse: Tage Mikkelsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-07 tilføjes Bestyrelse: Marianne Pallisgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-07 fjernes Bestyrelse: Preben Vagn Flemming Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-03-18 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Overgaard Folleraas (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-15 fjernes Bestyrelse: Tom Nytofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1893-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langeskov-Centret 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1893-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tom Nytofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1893-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1893-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1893-04-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1893-04-01 tilføjes Navne: LANGESKOV BRUGSFORENING (offentliggjort 2023-05-15)
Den 1893-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1893-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1893-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1893-04-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 1893-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1893-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)