Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Hjemmeside | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-08-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-15 fjernes Bestyrelse: Malena Sigurgeirsdottir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-15 fjernes Direktion: Malena Sigurgeirsdottir (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanevænget 42, 3520 Farum (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 3., 1260 København K (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jessica.buhl.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@hey-planet.com (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 3., 1260 København K (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere sunde fødevarer med indhold af spiselige insekter og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn, samt i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-03 tilføjes Bestyrelse: Malena Sigurgeirsdottir (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-10-03 tilføjes Vedtægter: 2022-10-03 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 49.195,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Legale ejere: MTI Hey Planet Invest A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: MTI Hey Planet Invest A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 1, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 37, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 37, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Hjemmeside: www.hey-planet.com (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-28 fjernes Hjemmeside: www.wholifoods.com (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hey-planet.com (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2021-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: jessica@wholifoods.com (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: Hey Planet ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 fjernes Navne: Wholi Foods ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 48.509,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: MTI Hey Planet Invest A/S (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: MTI Hey Planet Invest A/S (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Jessica Rose Holding IVS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 42.300,00 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-10-09 tilføjes Legale ejere: MTI Hey Planet Invest A/S (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-10-09 tilføjes Vedtægter: 2019-10-09 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-19 tilføjes Navne: Wholi Foods ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: Wholi Foods IVS (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-19 tilføjes Vedtægter: 2019-09-19 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 66,67 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-12 tilføjes Legale ejere: J Rose Holding ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Hjemmeside: www.wholifoods.com (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2019-02-04 fjernes Hjemmeside: www.daretoeat.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jessica@wholifoods.com (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2019-02-04 fjernes Kontaktoplysninger: jessica@daretoeat.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: Greens Holding IVS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-03 tilføjes Legale ejere: Alona Holding ehf. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-14 tilføjes Navne: Wholi Foods IVS (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2018-02-13 fjernes Navne: Dare to eat IVS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Titangade 11, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Hjemmeside: www.daretoeat.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-12-17 fjernes Hjemmeside: daretoeat.dk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-17 fjernes Reelle ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen, Maria Lund Green (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Maria Lund Green, Greens Holding IVS, Jessica Rose Holding IVS, Malena holding ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-31 fjernes Reelle ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumgade 14, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumgade 14, 2. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 56, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Hjemmeside: daretoeat.dk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jessica@daretoeat.dk (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2017-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: jessica.buhl.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-11-14 tilføjes Direktion: Malena Sigurgeirsdottir (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jessica.buhl.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-11-14 tilføjes Legale ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-11-14 tilføjes Reelle ejere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørsangervej 56, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere sunde snacks med indhold af spiselige insekter. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-14 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: Dare to eat IVS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Malena Sigurgeirsdottir, Jessica Rose Moore Buhl-Nielsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-23)