Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Bestyrelse: Bo Palmgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 fjernes Bestyrelse: Lars Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Bo Palmgren (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 fjernes Direktion: Torben Nordal Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2016-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy Komplementaranpartsselskab. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2021-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MFT Energy A/S. (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab og drive investeringsvirksomhed, herunder ved at foretage udlån og stille sikkerheder for tredjemands forpligtelser, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 tilføjes Vedtægter: 2023-06-21 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-02 tilføjes Vedtægter: 2023-05-02 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-12-28 tilføjes Legale ejere: MFT-E-D ApS, MFT-E-C ApS, MFT-E-B ApS, MFT-E-A ApS, Rathjen Invest ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-12-28 fjernes Legale ejere: VORUP INVEST ApS, ATES INVEST ApS, SP50 Invest ApS, Braa Holding A/S, BOAK INVEST ApS, NORDAL CLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Rathjen Invest ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-23 tilføjes Legale ejere: BOAK INVEST ApS, NORDAL CLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: NORDAL CLAUSEN HOLDING ApS, BOAK INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 71.724,50 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-16 tilføjes Vedtægter: 2022-08-16 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Braa Holding A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: BRAA INVEST A/S (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-11-16 tilføjes Legale ejere: BOAK INVEST ApS, Rathjen Invest ApS, VORUP INVEST ApS, ATES INVEST ApS, SP50 Invest ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-11-16 fjernes Legale ejere: ARK Holding ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-04 tilføjes Vedtægter: 2021-11-04 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-06 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-05-14 tilføjes Bestyrelse: Torben Nordal Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-05-13 fjernes Bestyrelse: Torben Nordal Clausen (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 tilføjes Direktion: Torben Nordal Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-05-14 fjernes Direktion: Cagdas Ozan Ates (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 70.290,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2020-05-14 tilføjes Legale ejere: ARK Holding ApS, BRAA INVEST A/S, NORDAL CLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-05-13 fjernes Legale ejere: ARK Holding ApS, BRAA INVEST A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 tilføjes Vedtægter: 2020-05-14 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 4, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 3, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethepladsen 3, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 65.000,00 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: BRAA INVEST A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-09-12 fjernes Reelle ejere: Lars Kristensen, Cagdas Ozan Ates, Simon Fisker Rathjen (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 53.950,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-08 tilføjes Vedtægter: 2018-06-08 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-08 tilføjes Legale ejere: ARK Holding ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-06-08 fjernes Legale ejere: Rathjen Invest ApS, VORUP INVEST ApS, ATES INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Nordal Clausen (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Cagdas Ozan Ates (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Simon Fisker Rathjen (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Rathjen Invest ApS, VORUP INVEST ApS, ATES INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristensen, Cagdas Ozan Ates, Simon Fisker Rathjen (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-04-01 tilføjes Vedtægter: 2018-04-01 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-03-31 fjernes Legale ejere: Rathjen Invest ApS, VORUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-03-31 fjernes Reelle ejere: Simon Fisker Rathjen, Lars Kristensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-22 tilføjes Direktion: Simon Fisker Rathjen (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-08-22 fjernes Direktion: Jesper Selvejer (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Rathjen Invest ApS, VORUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Jesper Selvejer (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Fisker Rathjen, Lars Kristensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-11-09 tilføjes Direktion: Jesper Selvejer (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at være holdingselskab for et eller flere selskaber og i anden forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-09 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Legale ejere: Jesper Selvejer (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-11-09 tilføjes Navne: MFT Energy Holding ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2016-11-09 tilføjes Stiftere: Jesper Selvejer (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-11)