Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 9, st., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 24. NOVEMBER 1989 ApS (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: Lars Linaa Bjerg (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Lars Linaa Bjerg (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 24. NOVEMBER 1989 ApS (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2018-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-28 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-22 tilføjes Direktion: Einar Bogø (direktør) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-22 fjernes Direktion: Lars Linaa Bjerg (direktør) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2016-10-28 tilføjes Direktion: Lars Linaa Bjerg (direktør) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med udlejning af boliger samt handel og drift af ejendomme og øvrige aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-28 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 24. NOVEMBER 1989 ApS, Lars Linaa Bjerg, JPO Finans ApS (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2016-10-28 tilføjes Navne: Stadil Fjord Resort ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Linaa Bjerg, Einar Bogø, Preben Carl Olsen, Jan Roersen Nielsen, Ole Martin Olsen (offentliggjort 2018-08-12)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2016-10-28 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2016-10-28 tilføjes Stiftere: Lars Linaa Bjerg, JPO Finans ApS, HOLDINGSELSKABET AF 24. NOVEMBER 1989 ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-10)