Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 45, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: energi@olethygesen.dk (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 tilføjes Legale ejere: OTH Holding ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2016-11-09 tilføjes Legale ejere: Ole Thygesen (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2016-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2016-11-09 tilføjes Direktion: Ole Thygesen (direktør) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og energikonsulent. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-09 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Navne: Ole Thygesen Energirådgivning ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Reelle ejere: Ole Thygesen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Stiftere: Ole Thygesen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-09)