Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 fjernes Navne: EBELTOFT TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Direktion: Torben Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb/salg samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Vedtægter: 1996-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Bestyrelse: Hugo Viktor Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Direktion: Torben Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Direktion: Karl Anker Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Anker Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Direktion: Karl Anker Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 fjernes Direktion: Brian Hesselvig Ellegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bitten Friis (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Direktion: Poul Elmer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Revisor: Knud Korsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-15 tilføjes Navne: EBELTOFT TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-14 fjernes Navne: EBELFOFT TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-25 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Bitten Friis (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Direktion: Poul Elmer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Navne: EBELFOFT TRÆLASTHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Revisor: Knud Korsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)