Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Riisager Gustafsen | 30.01.2024 | adm. dir |
Søren Lehmann Poulsen | 07.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Jensby Dahl | 28.11.2018 | 30.01.2024 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Silberbauer Andersen | 09.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Damgaard Boel Rousøe | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Therese Strange-Obel Johansen | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Jensby Dahl | 03.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lehmann Poulsen | 26.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Martin Skibsted | 26.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
David Fellah | 26.10.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Johnstad-Møller | 30.10.2018 | 09.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Vejlemand | 09.06.2017 | 26.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Walther-Rasmussen | 07.11.2016 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lehmann Poulsen | 07.11.2016 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thorkil Kastberg Christensen | 07.11.2016 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Meng | 07.11.2016 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |