Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Revisor | ||||
Bestyrelse | Formål | Interessenter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Navne: K/S MMM Resort (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Navne: K/S MMM Resort (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-22 tilføjes Vedtægter: 2022-05-27 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Vedtægter: 2022-05-27 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-03 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (formand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2017-02-08 fjernes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2016-11-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme direkte eller indirekte. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Interessenter: ApS Komplementarselskabet MMM Resort (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Legale ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: K/S MMM Resort (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-11-08 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-08 tilføjes Vedtægter: 2016-11-08 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)