Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIt-IT IVS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2018-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PetMemory IVS. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoften 68, st. mf., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: Askehillemann@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Navne: Aske Hillemann Holding IVS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-08 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Stiftere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-26 Statstidende Dekret
Den 2022-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Aske Wullf Hillemann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 68, st. mf., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 3., 7800 Skive (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-11-08 tilføjes Direktion: Aske Wullf Hillemann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2016-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Askehillemann@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Legale ejere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Reelle ejere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 3., 7800 Skive (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Formål: At fungere som holding selskab med henblik på at opspare kapital og administrere selskaber. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-05-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-08 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Navne: Aske Hillemann Holding IVS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --05-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --05-08 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Stiftere: Aske Wullf Hillemann (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2016-11-07 tilføjes Vedtægter: 2016-11-07 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-24)