Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SITECOVER A/S. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2019-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SpaceInvader ApS. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevænget 8, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Richelieus Alle 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.089.200,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn samt at yde konsulent rådgivning (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.748.282,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-11-17 tilføjes Vedtægter: 2017-11-17 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richelieus Alle 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Kim Gulstad (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: Kim Gulstad (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: Selskabet af 29 August 2009 ApS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Reelle ejere: Kim Gulstad (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: Kim Gulstad (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-08)