Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 tilføjes Legale ejere: STEFFEN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2016-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BONE'S HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BONE'S HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: KSP HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-11-29 fjernes Reelle ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jan Vinther Laursen (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-08-24 fjernes Reelle ejere: Jan Vinther Laursen, Jan Vinther Laursen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Strømsted (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Morten Strømsted (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-23 tilføjes Legale ejere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-07-22 fjernes Legale ejere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-07-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Strømsted, Peter Korsholm (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-07-22 fjernes Reelle ejere: Peter Korsholm, Morten Strømsted (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Korsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS, JVL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS, JVL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Vinther Laursen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-06-29 fjernes Reelle ejere: Jan Vinther Laursen (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-11-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Korsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2016-11-09 fjernes Bestyrelse: Peter Korsholm (formand) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Korsholm (formand) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Direktion: Jan Vinther Laursen (direktør) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 fjernes Direktion: Morten Strømsted (direktør) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Direktion: Morten Strømsted (direktør) (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS, JVL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-11-10 tilføjes Navne: Bone's Invest ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-09 fjernes Navne: Selskabet af 07.11.2016 Holding ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Navne: Selskabet af 07.11.2016 Holding ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Reelle ejere: Jan Vinther Laursen, Peter Korsholm, Morten Strømsted, Jan Vinther Laursen (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Vedtægter: 2016-11-10 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2016-11-07 tilføjes Vedtægter: 2016-11-07 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edlevej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-07 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Stiftere: Togula ApS, MST FINANCE & CONSULT ApS (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-08)