Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Almir Karisik(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Noreddine Amadid(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sorathat Sa-Ingthong(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ismail Bohmidi(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Almir Karisik | 31.05.2011 | Henning Matzens Vej 16, 2000 Frederiksberg |
Noreddine Amadid | 15.08.2016 | Malthe Bruuns Vej 3, 2000 Frederiksberg |
Sorathat Sa-Ingthong | 02.09.2022 | Svinget 1, 2640 Hedehusene |
Ismail Bohmidi | 01.08.2024 | Falkoner Alle 128, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
wokAmok ApS | 38165275 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.11.2016 | 2,19 (km) | Lindevangs Alle 3, 2000 Frederiksberg | Mariendalsvej 47, 2000 Frederiksberg |
08.03.2017 | 15,30 (km) | Mariendalsvej 47, 2000 Frederiksberg | Bybuen 2, 2740 Skovlunde |
27.06.2019 | 0,00 (km) | Bybuen 2, 2740 Skovlunde | Bybuen 2, 2740 Skovlunde |
27.04.2020 | 10,10 (km) | Bybuen 2, 2740 Skovlunde | Hvidovrevej 46B, 2610 Rødovre |
wokAmok ApS. |
Sidst opdateret den 08.03.2017 og angivet som gældende fra 01.03.2017 (2772 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
WOJO ApS | 44984377 |
Wojtek Design v/ Ilse D. Carstens | 14255834 |
WOJU HOLDING ApS | 32469027 |
WOK & CHOPSTICKS ApS | 31301122 |
WOK-Kitchen ApS | 44959291 |
wokAmok Boltens ApS | 39387301 |
wokAmok Street Kitchen ApS | 39387301 |
WOK CATERING ApS | 44885549 |
WOK Christianshavn ApS | 32334725 |
WOK CPH Airport ApS | 38625640 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Almir Karisik(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Noreddine Amadid(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sorathat Sa-Ingthong(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ismail Bohmidi(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Almir Karisik(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 5 | 1 | 8 |
Noreddine Amadid(virk.: 8) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 4 | 7 |
Sorathat Sa-Ingthong(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 5 | 4 | 10 |
Ismail Bohmidi(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 6 |
Sum | 0 | 17 | 9 | 31 |
Pct. | 0 % | 30 % | 16 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |