Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 54, 8560 Kolind (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Binavne: Galleri Flint IvS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-07 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Hjemmeside: www.flint.dk (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Legale ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Navne: Flint IvS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Reelle ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Stiftere: Morten Lind Nielsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-04-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Bestyrelse: Torben Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-06 fjernes Direktion: Morten Lind Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-06 fjernes Legale ejere: Morten Lind Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 54, 8560 Kolind (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 54, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 54, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-11-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-11-07 tilføjes Binavne: Galleri Flint IvS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Direktion: Morten Lind Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-11-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at finde talenter inden for kunst og design. Vi ønsker at formidle artikler inden for både kunst og indretning. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-07 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Hjemmeside: www.flint.dk (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Legale ejere: Morten Lind Nielsen, Torben Nielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2016-11-07 tilføjes Navne: Flint IvS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Stiftere: Morten Lind Nielsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Torben Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-11-07 tilføjes Vedtægter: 2016-11-07 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)