Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 tilføjes Vedtægter: 2020-12-27 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EVZ TRANSMISSION A/S. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EVZ TRANSMISSION A/S. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 19, 4180 Sorø (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Direktion: Mogens Hehl Olsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre erhvervsvirksomheder samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-28 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: Mogens Hehl Olsen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Navne: MHOCO Holding ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Reelle ejere: Mogens Hehl Olsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Stiftere: Mogens Hehl Olsen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-07)