Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | xbrl | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 3. 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-04 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Interessenter: NSE GP ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: Nordic Solar A/S (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Navne: K/S NSE Vollerup II (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-09-27 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Holtet Hoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 3. 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Holtet Hoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-07-04 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Interessenter: NSE GP ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-07-04 fjernes Interessenter: P&B Partner ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Navne: K/S NSE Vollerup II (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: P&B Solpark Danmark 11 K/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-07-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-04 tilføjes Vedtægter: 2019-07-04 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-04-25 fjernes Reelle ejere: Rasmus Lildholdt Kjær (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Better Energy A/S, Nordic Solar A/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: NORDIC SUSTAINABLE FINANCE A/S, Better Energy Solar Parks A/S, Better Energy A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-30 tilføjes Legale ejere: NORDIC SUSTAINABLE FINANCE A/S, Better Energy Solar Parks A/S (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: Better Energy Solar Parks A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Lildholdt Kjær (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-12-07 tilføjes Vedtægter: 2018-12-07 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementarselskabet eller af et bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-12-05 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Dau Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2016-12-05 fjernes Bestyrelse: Michael Vater (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Vedtægter: 2016-12-05 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-11-04 tilføjes Bestyrelse: Michael Vater (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-04 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er direkte eller indirekte at erhverve, eje og drive solcelleanlæg. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-04 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2016-11-04 tilføjes Interessenter: P&B Partner ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Legale ejere: Better Energy Solar Parks A/S (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2016-11-04 tilføjes Navne: P&B Solpark Danmark 11 K/S (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-11-04 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementarselskabet eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2016-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-29)