Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldgade 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldgade 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: Fixmac Servicecenter ApS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 fjernes Navne: Fixmac Servicecenter IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-01-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-06 tilføjes Legale ejere: Kasper Jarl Hassing Knudsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Legale ejere: Andreas Nielsen Ottosen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-05 fjernes Legale ejere: Kasper Jarl Hassing Knudsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Kasper Jarl Hassing Knudsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Direktion: Andreas Nielsen Ottosen (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldgade 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Direktion: Andreas Nielsen Ottosen (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-05 (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Hovedbranche: Reparation af computere og ydre enheder (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Legale ejere: Kasper Jarl Hassing Knudsen, Andreas Nielsen Ottosen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-11-05 tilføjes Navne: Fixmac Servicecenter IVS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Stiftere: Kasper Jarl Hassing Knudsen, Andreas Nielsen Ottosen (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-11-05 tilføjes Vedtægter: 2016-11-05 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-06)