Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 16, 2., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Direktion: Klaus Peter Matzen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-04 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Hjemmeside: www.itsika.com (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Legale ejere: Itsika Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Itsika ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Reelle ejere: Klaus Peter Matzen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Stiftere: Itsika Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 16, 2., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.itsika.com (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Itsika ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-15 fjernes Navne: Itsika IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmesvinget 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-11-04 tilføjes Vedtægter: 2017-11-04 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2016-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmesvinget 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-11-04 tilføjes Direktion: Klaus Peter Matzen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-04 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Legale ejere: Itsika Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Navne: Itsika IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2016-11-04 tilføjes Reelle ejere: Klaus Peter Matzen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Stiftere: Itsika Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2016-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-15)