Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Hagestedvej 21, 4532 Gislinge (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Strand Centrum 15, 2. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: office@mtgroup.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.T. Group ApS. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2021-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: La entreprenør ApS. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Strand Centrum 15, 2. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Oana Laura Lita Manea (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere som et holdingsselskab og hermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Oana Laura Lita Manea (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-01 tilføjes Navne: M.T. Group Holding ApS (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Oana Laura Lita Manea (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Stiftere: Oana Laura Lita Manea (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-04)