Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Binavne: CINWIZ ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-17 tilføjes Vedtægter: 2024-09-17 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 35, 1657 København V (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Spontinisvej 7, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@surpreeze.dk (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: SCROOGE & MARLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: BLOOD MONEY HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel French (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Silas Birk Puls (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: SCROOGE & MARLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Daniel French (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Silas Birk Puls (direktør) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Navne: Surpreeze ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Navne: Surpreeze IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2021-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spontinisvej 7, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 46, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 tilføjes Hjemmeside: www.surpreeze.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Daniel French, Silas Birk Puls (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 46, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Silas Birk Puls (direktør) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af film, tv, animation og filmdekor samt anden virk-somhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: Daniel French, Silas Birk Puls, SCROOGE & MARLEY HOLDING ApS, BLOOD MONEY HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Navne: Surpreeze IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Reelle ejere: Daniel French, Silas Birk Puls (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Stiftere: SCROOGE & MARLEY HOLDING ApS, BLOOD MONEY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-04)