Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Direktion: Dennis Odgaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-02 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Legale ejere: BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Navne: Byens Bilpleje Svendborg ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Reelle ejere: Dennis Odgaard (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Stiftere: MIKKEL VIND HOLDING ApS, BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Dennis Odgaard (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Dennis Odgaard (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-07-08 tilføjes Reelle ejere: Dennis Odgaard (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-04-15 fjernes Legale ejere: NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-12-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2020-12-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-31 fjernes Legale ejere: BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-03-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-14 tilføjes Direktion: Dennis Odgaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Morten Kollerup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS, NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-02-27 fjernes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 fjernes Reelle ejere: Dennis Odgaard, Morten Kollerup Nielsen, Mikkel Vind (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-11-02 tilføjes Direktion: Morten Kollerup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage almindelig bilpleje, herunder lakering, undervognsbehandling, klargøring m.m. i Danmark samt anden virksomhed, der efter direktørens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-02 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Legale ejere: MIKKEL VIND HOLDING ApS, BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-11-02 tilføjes Navne: Byens Bilpleje Svendborg ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Reelle ejere: Dennis Odgaard, Morten Kollerup Nielsen, Mikkel Vind (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2016-11-02 tilføjes Stiftere: MIKKEL VIND HOLDING ApS, BYENS BILPLEJE.COM A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Vedtægter: 2016-11-02 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-21)