Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Binavne: Carcollector ApS, Bikecollector ApS, Car og bikecollector ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Direktion: Mikkel Hjorth Sølvsten (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Kontaktoplysninger: mhs@agilease.dk (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Legale ejere: Agilease Holding A/S (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Navne: MiMa Investment ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Stiftere: Mikkel Hjorth Sølvsten, Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-10-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundborgvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mhs@agilease.dk (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Agilease Holding A/S (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: M. Hjorth Holding ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-14 tilføjes Legale ejere: M. Hjorth Holding ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-14 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2019-05-13 fjernes Reelle ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-29 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-16 fjernes Reelle ejere: Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 tilføjes Binavne: Car og bikecollector ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-05-16 fjernes Direktion: Mads Vissing Schøler (direktør) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-06 tilføjes Legale ejere: Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-05 fjernes Legale ejere: Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Vissing Schøler, Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-11-19 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-19 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-19 tilføjes Binavne: Carcollector ApS, Bikecollector ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-19 tilføjes Navne: MiMa Investment ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-18 fjernes Navne: MiMa Invest Viborg ApS (offentliggjort 2016-11-19)
Den 2016-11-03 tilføjes Navne: MiMa Invest Viborg ApS (offentliggjort 2016-11-19)
Den 2016-11-19 tilføjes Vedtægter: 2016-11-19 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-11-03 tilføjes Vedtægter: 2016-11-03 (offentliggjort 2016-11-19)
Den 2016-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2016-11-03 tilføjes Direktion: Mads Vissing Schøler (direktør) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med motorkøretøjer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Legale ejere: Mads Vissing Schøler, Mikkel Hjorth Sølvsten (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2016-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Stiftere: Mikkel Hjorth Sølvsten, Mads Vissing Schøler (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-05)