Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 31, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: Lea Krall Faurschou, Max Poulsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: Faupo Holding ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Lea Krall Faurschou, Max Poulsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Stiftere: Max Poulsen, Lea Krall Faurschou (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: LMB Shops ApS. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Homegoal ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 Statstidende Dekret
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Lea Krall Faurschou (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 31, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Direktion: Lea Krall Faurschou (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-03 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Legale ejere: Lea Krall Faurschou, Max Poulsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Navne: Faupo Holding ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Reelle ejere: Lea Krall Faurschou, Max Poulsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Stiftere: Max Poulsen, Lea Krall Faurschou (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-11-03 tilføjes Vedtægter: 2016-11-03 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)